KRS 0000101783
REGON75019647100000
Nazwa"ZDROWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZDROWIE
Data rejestracji 21 mar 2002 (23 lata temu) 21 mar 2002
Data usunięcia 24 sty 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIKORSKIEGO, 1, ŁOWICZ, 99-400, ŁOWICZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 9000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#851 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGOANDRZEJ WIKTOR FLORCZAK
Wspólnik
2002-03-21
2011-01-24
23 UDZIAŁY PO 100 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.300 ZŁOTYCH
MARIUSZ MICHAŁ PAWŁOWSKI
Wspólnik
2002-03-21
2011-01-24
22 UDZIAŁY PO 100 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.200 ZŁOTYCH
SYLWESTER MAREK TWOREK
Wspólnik
2002-03-21
2011-01-24
23 UDZIAŁY PO 100 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.300 ZŁOTYCH
MAREK JAKUB NODZAK
Wspólnik
2002-03-21
2011-01-24
22 UDZIAŁY PO 100 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.200 ZŁOTYCH
SYLWESTER MAREK TWOREK
Likwidator
2005-01-21
2011-01-24
MAREK JAKUB NODZAK
Likwidator
2005-01-21
2011-01-24
RENATA FLORCZAK
Likwidator
2005-01-21
2011-01-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
SYLWESTER MAREK TWOREK
PREZES ZARZĄDU
2002-03-21
2005-01-21
RENATA FLORCZAK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2002-03-21
2005-01-21
MAREK JAKUB NODZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-21
2005-01-21
2002-03-21
2005-01-21
"ZDROWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie