KRS 0000101436
REGON35127120100000
NazwaFUNDACJA WSPIERANIA ODDZIAŁU KARDIOLOGII SZPITALA IM. RYDYGIERA
Krótka nazwaWSPIERANIA ODDZIAŁU KARDIOLOGII SZPITALA IM. RYDYGIERA
Data rejestracji 25 mar 2002 (22 lata temu) 25 mar 2002
Data usunięcia 04 maj 2005 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres OS.ZŁOTA JESIEŃ, 1, KRAKÓW, 31-826, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #223 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #523 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5250Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH #527 NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7310F PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI #7440Z REKLAMA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #8512Z USŁUGI LEKARSKIE Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Z ORZECZNICTWEM LEKARSKIM. #8513Z PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA #921 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO #9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH #9231G ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9251 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK I ARCHIWÓWWIESŁAW KAZIMIERZ PIOTROWSKI
Likwidator
2004-12-27
2005-05-04
JERZY MARIAN KOŚCIOŁEK
Likwidator
2004-12-27
2005-05-04
STANISŁAW BATRUCH
Członek Organu Nadzoru
2002-03-25
2003-11-05
EUGENIUSZ MIKOŁAJ BRZEZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-25
2005-05-04
ANNA ALFREDA SAWICKA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-25
2005-05-04
MARIA JADWIGA SZERSZEŃ MOTYKA
Członek Organu Nadzoru
2003-11-05
2005-05-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
JERZY MARIAN KOŚCIOŁEK
PREZES ZARZĄDU
2002-03-25
2004-12-27
MARIA JADWIGA SZERSZEŃ MOTYKA
V-CE PREZES ZARZĄDU
2002-03-25
2003-11-05
STANISŁAW BATRUCH
V-CE PREZES ZARZĄDU
2003-11-05
2004-12-27
2002-03-25
2004-12-27
FUNDACJA WSPIERANIA ODDZIAŁUKARDIOLOGII SZPITALA IM.RYDYGIERA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie