KRS 0000101338
NIP7330006328
REGON47082879800000
Nazwa"UNICONSTRUCT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaUNICONSTRUCT
Data rejestracji 20 mar 2002 (23 lata temu) 20 mar 2002
Data usunięcia 06 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OZORKOWSKA, 8, STRYKÓW, 95-010, STRYKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7330006328
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6521Z LEASING FINANSOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE"DUVAL INVESTMENT" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2002-03-20
2011-09-05
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH
PIOTR WIESE
Wspólnik
2002-03-20
2019-06-04
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ
GRAŻYNA KRĘŻLEWSKA
Wspólnik
2002-03-20
2005-04-05
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
THOMAS RICHTER
Wspólnik
2005-04-05
2011-09-05
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ
BUON VIVO GMBH Z SIEDZIBĄ W KNAGG
Wspólnik
2011-09-05
2017-03-10
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ.
VIEHOFF INVESTMENTS SPÓŁKA JAWNA
Wspólnik
2011-09-05
2014-07-16
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ.
WERNER VIEHOFF
Wspólnik
2014-07-16
2018-05-09
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ
Wspólnik
2018-05-09
2019-12-06
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00 ZŁOTYCH
47087557900000
JUSTYNA MARIA WIESE WIĘCŁAWICZ
Prokurent
2011-01-27
2019-12-06
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZY DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
PIOTR WIESE
PREZES ZARZĄDU
2002-03-20
2019-12-06
GRAŻYNA KRĘŻLEWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-03-20
2005-09-23
2002-03-20
2019-12-06
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-03-20
2019-12-06
"UNICONSTRUCT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-03-20
2019-12-06
OZORKOWSKA, 8, STRYKÓW, 95-010, STRYKÓW, POLSKA
2017-03-10
2019-12-06
6820Z - WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2002-03-20
2019-12-06
6311C - PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
2002-03-20
2019-12-06
6312C - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH
2002-03-20
2019-12-06
6521Z - LEASING FINANSOWY
2002-03-20
2019-12-06
6522Z - UDZIELANIE POŻYCZEK POZA SYSTEMEM BANKOWYM
2002-03-20
2019-12-06
6523Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
2002-03-20
2019-12-06
6713Z - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2002-03-20
2019-12-06
701 - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2002-03-20
2019-12-06
703 - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie