KRS 0000101277
NIP8321898428
REGON73151927100000
Nazwa"ALLPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaALLPOL
Data rejestracji 21 mar 2002 (22 lata temu) 21 mar 2002
Data usunięcia 19 paź 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWSKA, 41, WIELUŃ, 98- 300, WIELUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #5010A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5530A RESTAURACJE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANATERESA TOMASZEWSKA
Wspólnik
2002-03-21
2016-10-19
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500,-ZŁ
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "WISTON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2002-11-06
2016-10-19
67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.500,-ZŁ
532175911
JAN TOMASZEWSKI
Prokurent
2002-03-21
2002-11-06
SAMOISTNA
JAN CHROBAK
Likwidator
2003-11-27
2013-01-07
GRZEGORZ AUGUSTYNOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-11-06
2015-02-26
IZABELA WEIDEL
Członek Organu Nadzoru
2002-11-06
2016-10-19
MIECZYSŁAW TINCEL
Członek Organu Nadzoru
2002-11-06
2016-10-19
GRAŻYNA KOŁODZIEJCZAK
Kurator
2013-01-07
2016-03-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji-SAMODZIELNA REPREZENTACJA KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU W PRZYPADKU ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZEŃ DO KWOTY 40.000,-ZŁOTYCH; -ŁĄCZNA REPREZENTACJA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZEŃ POWYŻEJ KWOTY 40.000,-ZŁOTYCH;
ANDRZEJ ZDZISŁAW KOZICA
PREZES
2002-03-21
2002-04-12
JACEK PAWEŁ BISKUPSKI
PREZES
2002-04-12
2003-11-27
2002-03-21
2003-11-27
"ALLPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie