KRS 0000101275
NIP1181624614
REGON01744155000000
Nazwa"SEMIH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSEMIH
Data rejestracji 20 mar 2002 (23 lata temu) 20 mar 2002
Data usunięcia 12 paź 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NADRZECZNA, 7A, JABŁONOWO, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 9589875,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWATRINH VAN TUAN
Wspólnik
2002-03-20
2003-08-21
22/DWADZIEŚCIA DWA/UDZIAŁY,O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 981.552,00 ZŁ./DZIEWIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY PIĘCSET PIĘĆDZIESIĄT DWA ZŁOTE/
TRAN QUOC QUAN
Wspólnik
2002-03-20
2003-08-21
10/DZIESIĘĆ/UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 446.160,00 ZŁ./CZTERYSTA CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY STO SZEŚĆDZIESIĄT ZŁOTYCH/
NUSRET SANCAK
Wspólnik
2002-03-20
2003-08-21
46/CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ/UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 052.336,00 ZŁ./DWA MILIONY PIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE TRZYSTA TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ ZŁOTYCH/
TADEUSZ WALASZEK
Wspólnik
2002-03-20
2006-04-20
5/PIĘĆ/UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 223.080,00 ZŁ./DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA TRZY TYSIĄCE OSIEMDZIESIĄT ZŁOTYCH/
TRAN TRONG HUNG
Wspólnik
2002-03-20
2003-08-21
17/SIEDEMNAŚCIE/UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 758.472,00 ZŁ./SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY CZTERYSTA SIEDEMDZIESIĄT DWA ZŁOTE/
HUNG TRAN TRONG
Wspólnik
2003-08-21
2004-09-10
17 /SIEDEMNAŚCIE/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 758.472,00 ZŁ /SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY CZTERYSTA SIEDEMDZIESIĄT DWA ZŁOTE/
VAN TUAN TRINH
Wspólnik
2003-08-21
2006-09-12
22 /DWADZIEŚCIA DWA/ UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 981.552,00 ZŁ /DZIEWIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT DWA ZŁOTE/
NUSRET SANCAK
Wspólnik
2003-08-21
2007-11-09
62 /SZEŚĆDZIESIĄT DWA/ UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.766.192 /DWA MILIONY SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT DWA/ ZŁOTE.
QUAN TRAN QUOC
Wspólnik
2003-08-21
2010-08-27
13 (TRZYNAŚCIE) UDZIAŁÓW PO 83.431,92 ZŁ (OSIEMDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE CZTERYSTA TRZYDZIEŚCI JEDEN ZŁOTYCH I DZIEWIĘĆDZIESIĄT DWA GROSZE) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.084.614,96 ZŁ (JEDEN MILION OSIEMDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE SZEŚĆSET CZTERNAŚCIE ZŁOTYCH I DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ GROSZY)
OANH THI BUI
Wspólnik
2004-09-10
2007-11-09
25 /DWADZIEŚCIA PIĘĆ/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.115.400 /JEDEN MILION STO PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY CZTERYSTA/ ZŁOTYCH.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
NUSRET SANCAK
PREZES ZARZĄDU
2002-03-20
2003-08-21
TRINH VAN TUAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-03-20
2003-08-21
TRAN TRONG HUNG
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-03-20
2003-08-21
HUNG TRAN TRONG
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-08-21
2015-10-12
NUSRET SANCAK
PREZES ZARZĄDU
2003-08-21
2015-10-12
VAN TUAN TRINH
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-08-21
2006-09-12
QUAN TRAN QUOC
WICEPREZES
2006-09-12
2014-09-12
2002-03-20
2004-09-10
BRZEGOWA, 1, ŁOMIANKI, 05-092, ŁOMIANKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie