KRS 0000101151
NIP5480078334
REGON07040817500000
Nazwa"JAWAL" S.J.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"JAWAL" S.J.A.
Data rejestracji 20 mar 2002 (23 lata temu) 20 mar 2002
Data usunięcia 21 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. NAD STAWEM, 4, GUMNA, 43-426, DĘBOWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 104000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5480078334
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 sie 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHTADEUSZ KAROL GORGOSZ
reprezentant
EUGENIUSZ ANDRZEJ ŻEBROK
reprezentant
TADEUSZ KAROL GORGOSZ
Beneficjent
JAN DELONG
Wspólnik
2002-03-20
2009-02-17
48 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WARTOŚĆ 31.200,00 ZŁ
ANNA STASZEK
Wspólnik
2002-03-20
2002-12-02
16 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WARTOŚĆ 10.400,00 ZŁ
TADEUSZ KAROL GORGOSZ
Wspólnik
2002-03-20
2020-08-21
108 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WARTOŚĆ 70 200,00 ZŁ
ROMAN ALOJZY SZOTKOWSKI
Prokurent
2009-02-23
2020-03-09
JEDNOOSOBOWA SAMOISTNA
EUGENIUSZ ANDRZEJ ŻEBROK
Likwidator
2020-03-09
2020-08-21
TADEUSZ KAROL GORGOSZ
Likwidator
2020-03-09
2020-08-21
TADEUSZ KAROL GORGOSZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
TADEUSZ KAROL GORGOSZ
PREZES ZARZĄDU
2002-03-20
2020-03-09
JAN DELONG
V-CE PREZES ZARZĄDU
2002-03-20
2008-07-23
EUGENIUSZ ANDRZEJ ŻEBROK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-07-23
2020-03-09
2002-03-20
2020-03-09
"JAWAL" S.J.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-03-20
2016-09-12
2, GUMNA, 43-426, DĘBOWIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie