KRS 0000101025
NIP7792112450
REGON63973883400000
NazwaMACRO ART POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMACRO ART POLAND
Data rejestracji 29 mar 2002 (22 lata temu) 29 mar 2002
Data usunięcia 11 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WACHOWIAKA, 8B, POZNAŃ, 60-681, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7792112450
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 sty 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7440Z REKLAMA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANABOGDAN KAZIMIERZ BOROWCZYK
Wspólnik
2002-03-29
2002-07-29
74 UDZIAŁY; ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 37.000 ZŁ.
GOULD HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2002-07-29
2003-10-22
73 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.500,00 ZŁ.
TOMASZ ANTONI WOSZCZYK
Wspólnik
2003-10-22
2004-08-04
36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.000,00ZŁ.
GRZEGORZ STANISŁAW BRENK
Wspólnik
2003-10-22
2006-12-13
199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.500,00 ZŁOTYCH
WŁODZIMIERZ STANISŁAW ŻELEŹNIK
Wspólnik
2006-12-13
2008-11-05
199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 99.500 ZŁ
JACEK EUGENIUSZ SZYMCZAK
Wspólnik
2008-11-05
2010-01-28
199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 99.500,- ZŁ
PAWEŁ JAROSŁAW ŁUCIÓW
Wspólnik
2010-01-28
2019-01-11
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
WŁODZIMIERZ STANISŁAW ŻELEŹNIK
PREZES ZARZĄDU
2002-03-29
2008-10-15
JACEK EUGENIUSZ SZYMCZAK
PREZES ZARZĄDU
2008-10-15
2009-05-04
GRZEGORZ BRENK
PREZES ZARZĄDU
2009-05-04
2010-01-28
PAWEŁ JAROSŁAW ŁUCIÓW
PREZES ZARZĄDU
2010-01-28
2013-08-23
2002-03-29
2002-10-07
PUSTA, 25, POZNAŃ, 61 - 053, POZNAŃ, POLSKA
2002-10-07
2006-09-20
WACHOWIAKA, 8A, POZNAŃ, 60-681, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie