KRS 0000100693
NIP7871942588
REGON63437427300000
NazwaORGANIZACJA NIESŁYSZĄCYCH SŁABOSŁYSZĄCYCH INTERNAUTÓW
Krótka nazwaORGANIZACJA NIESŁYSZĄCYCH SŁABOSŁYSZĄCYCH INTERNAUTÓW
Data rejestracji 08 kwi 2002 (22 lata temu) 08 kwi 2002
Data usunięcia 20 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres UL. NAWROT, 94/96, ŁÓDŹ, 90-040, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5914Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMIAGATA KRYSTYNA JURKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-04-08
2010-07-22
PIOTR HENRYK KRAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-08
2010-07-22
KONSTANTY SZYMON BĄKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-07-22
2015-12-30
DARIUSZ SEWERYN KRZEMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-07-22
2015-12-30
ALDONA ZOFIA RATAJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2010-07-22
2010-12-08
WIOLETTA KUPŚ
Członek Organu Nadzoru
2010-12-08
2015-12-30
MARCIN BLACHARSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-08
2010-07-22
AGNIESZKA KWIECIEŃ-STĘPIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2015-12-30
2021-01-20
ANNA CIĄŻYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-12-30
2021-01-20
EDYTA TOMASIK
Członek Organu Nadzoru
2015-12-30
2021-01-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH, W TYM MAJĄTKOWYCH, ZAWIERANIA UMÓW I UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKOW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
RADOSŁAW PIOTR GRZEGORZEWSKI
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
2002-04-08
2015-12-30
PRZEMYSŁAW OSUCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-08
2010-07-22
ANNA MARIA SACHA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-08
2015-12-30
AGNIESZKA CELINA ABRAMOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-07-22
2010-12-08
PAWEŁ BOGUSŁAW POŻARYCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-08
2015-12-30
JUSTYNA OZIMEK
PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
2015-12-30
2021-01-20
MICHAŁ TALAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-30
2021-01-20
BARBARA CHOLEWA
CZŁONKINI ZARZĄDU
2015-12-30
2021-01-20
2002-04-08
2015-12-30
SPORTOWA, 77, SZAMOTUŁY, 64-500, SZAMOTUŁY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie