KRS 0000100684
NIP6730006337
REGON00380248000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRACY "POLMET" W SZCZECINKU W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaPRACY "POLMET" W SZCZECINKU LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 19 mar 2002 (23 lata temu) 19 mar 2002
Data usunięcia 31 mar 2015 31 mar 2015
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KASZUBSKA, 7, SZCZECINEK, 78-400, SZCZECINEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#2030 PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2852 OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2924B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2956B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCHANDRZEJ ZYGADLEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-03-19
2007-08-02
JAN OPORSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-19
2015-03-31
WŁADYSŁAW BIBIK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-19
2007-08-02
MIROSŁAW SZKLARSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-08-02
2015-03-31
IZYDOR ŚMIECHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-08-02
2015-03-31
JULIAN ZDYBEL
Powiernik
2009-06-02
2015-03-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
KRZYSZTOF ŚWIRSKI
PREZES
2002-03-19
2015-03-31
LESZEK MARIAN BIELAK
ZASTĘPCA PREZESA
2002-03-19
2015-03-31
2002-03-19
2009-06-02
SPÓŁDZIELNIA PRACY "POLMET" W SZCZECINKU
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie