KRS 0000100326
NIP7740023154
REGON61015111000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TRANSPORTOWE "OMEGA" TOMASZ LASZUK I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TRANSPORTOWE "OMEGA" TOMASZ LASZUK I WSPÓLNICY,
Data rejestracji 22 mar 2002 (22 lata temu) 22 mar 2002
Data usunięcia 21 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres GRANICZNA, 46, PŁOCK, 09-407, PŁOCK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7740023154
data rejestracji 22 gru 1993
status Czynny
05103012340000000055820000
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
36103012340000000055820024
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
48103013480000000055820500
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
63103012340000000055820023
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
69102039740000580202300283
PKO Oddział 2 w Płocku
ul. 3 Maja 14 09-402 Płock POLSKA
85103012340000000055820015
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWTOMASZ LASZUK
Beneficjent
AGATA LASZUK
Beneficjent
TOMASZ LASZUK
zgłaszający - komplementariusz
DARIUSZ STANISŁAW LASZUK
Wspólnik
2002-03-22
2007-11-30
TOMASZ LASZUK
Wspólnik
2002-03-22
2022-04-21
WŁADYSŁAWA LASZUK
Wspólnik
2007-11-30
2022-04-21
MARIANNA KOŁUCKA
Wspólnik
2007-11-30
2022-04-21
Wspólnik
2012-10-22
2022-04-21
14583356100000
IWONA MARIA LASZUK
Prokurent
2007-11-30
2022-04-21
PROKURA SAMOISTNA JEDNOOSOBOWA
TOMASZ LASZUK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
AGATA LASZUK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ
MARIANNA KOŁUCKA
Członek Organu Reprezentacji
2007-11-30
2022-04-21
Członek Organu Reprezentacji
2012-10-22
2022-04-21
14583356100000
DARIUSZ STANISŁAW LASZUK
Członek Organu Reprezentacji
2002-03-22
2007-11-30
TOMASZ LASZUK
Członek Organu Reprezentacji
2002-03-22
2022-04-21
WŁADYSŁAWA LASZUK
Członek Organu Reprezentacji
2007-11-30
2022-04-21
2002-03-22
2008-01-07
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TRANSPORTOWE OMEGA DARIUSZ LASZUK, TOMASZ LASZUK SPÓŁKA JAWNA
2002-03-22
2004-08-05
BIELSKA, 67, PŁOCK, 09-400, PŁOCK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie