KRS 0000100323
NIP5570003044
REGON00045838300000
NazwaSPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH TRZEMESZNO Z SIEDZIBĄ W MIATACH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaUSŁUG ROLNICZYCH TRZEMESZNO Z SIEDZIBĄ W MIATACH
Data rejestracji 20 mar 2002 (23 lata temu) 20 mar 2002
Data usunięcia 19 lut 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 33, MIATY, 62-240, TRZEMESZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #3011Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCHANDRZEJ KASZYŃSKI
Likwidator
2012-07-31
2014-02-19
JAN SZCZEPAŃSKI
Likwidator
2012-07-31
2014-02-19
ZBIGNIEW STANISŁAW BARTZ
Likwidator
2012-07-31
2014-02-19
KAZIMIERZ BLOCH
Członek Organu Nadzoru
2002-03-20
2014-02-19
WOJCIECH RYSZARD WITULSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-20
2002-11-14
JÓZEF JAN KOSTKA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-20
2002-11-14
ANDRZEJ TOCZKO
Członek Organu Nadzoru
2002-03-20
2014-02-19
WŁODZIMIERZ SAENGER
Członek Organu Nadzoru
2002-03-20
2008-08-14
STANISŁAW STRYGANEK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-14
2014-02-19
JANUSZ PIOTR BOGUSIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-11-14
2011-10-21
MICHAŁ JAN MĄDRY
Członek Organu Nadzoru
2002-11-14
2008-08-14
BOLESŁAW CHOJECKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-20
2002-11-14
STANISŁAW ZARĘBA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-20
2002-11-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU
ANDRZEJ KASZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-03-20
2012-07-31
JAN SZCZEPAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-20
2012-07-31
ZBIGNIEW STANISŁAW BARTZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-20
2012-07-31
2002-03-20
2002-11-14
SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH TRZEMESZNO Z SIEDZIBĄ W NIEWOLNIE
2002-11-14
2012-07-31
SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH TRZEMESZNO Z SIEDZIBĄ W MIATACH
2002-03-20
2002-11-14
NIEWOLNO, 62-240, TRZEMESZNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie