KRS 0000099828
NIP5862021304
REGON19188740800000
NazwaEHT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEHT POLSKA
Data rejestracji 18 mar 2002 (23 lata temu) 18 mar 2002
Data usunięcia 07 kwi 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TECHNICZNA, 18, GDYNIA, 81-528, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 107500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#2841Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU #2824Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4662Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANETRUMPH WERKZEUGMASCHINEN TENINGEN GMBH
Wspólnik
2002-03-18
2017-04-07
215 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 107.500,00 PLN
JAN HUBERT WASILEWSKI
Wspólnik
2005-09-15
2006-11-29
53 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.500,00 ZŁ
JAN HUBERT WASILEWSKI
Prokurent
2002-03-18
2004-10-26
SAMOISTNA
MARTA PŁOTKA
Prokurent
2006-08-28
2015-07-02
SAMOISTNA
ANDRZEJ JANISZEWSKI
Likwidator
2015-11-05
2017-04-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
DETLEF WILLI GANZ
PREZES ZARZĄDU
2002-03-18
2004-12-17
JAN HUBERT WASILEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU WICEPREZES SPÓŁKI
2003-06-17
2004-12-17
JAN HUBERT WASILEWSKI
PREZES SPÓŁKI
2004-12-17
2006-11-29
SIEGFRIED KUNKLER
WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2006-08-28
2006-11-29
SIEGFRIED KUNKLER
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2006-11-29
2008-08-25
MICHAEL FISCHER
PREZES ZARZĄDU
2008-08-25
2015-06-30
ANDRZEJ JANISZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-06-30
2015-11-05
2002-03-18
2015-11-05
EHT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-03-18
2008-05-12
INŻYNIERSKA, 116, GDYNIA, 81-529, GDYNIA, POLSKA
2008-05-12
2011-12-07
JERZEGO WASZYNGTONA, 34/36, GDYNIA, GDYNIA, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie