KRS 0000099795
NIP6340135914
REGON00354994000000
NazwaPRO INVEST-24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRO INVEST-24
Data rejestracji 21 mar 2002 (22 lata temu) 21 mar 2002
Data usunięcia 20 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WOJSKA POLSKIEGO, 81, ŚWIĘTOCHŁOWICE, 41-600, ŚWIĘTOCHŁOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCHJAN JÓZEF NOWAK
Wspólnik
2002-03-21
2011-01-24
48 UDZIAŁÓW A 500.000 - 24.000 ZŁ.
MICHAŁ PIOTR NOWAK
Wspólnik
2002-03-21
2012-05-30
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ
ANNA MARIA BOTOREK
Wspólnik
2012-05-30
2016-03-07
57 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.500,00 ZŁ
JERZY FRANCZYK
Wspólnik
2016-03-07
2023-06-20
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30000
ROBERT PIOTR WIDUCH
Prokurent
2012-05-30
2023-06-20
SAMOISTNA
MICHAŁ PIOTR NOWAK
Likwidator
2011-01-24
2012-05-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁLKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
JAN JÓZEF NOWAK
PREZES
2002-03-21
2011-01-24
MICHAŁ PIOTR NOWAK
WICEPREZES
2002-03-21
2011-01-24
ANNA MARIA BOTOREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-05-30
2016-03-07
BARTŁOMIEJ BOTOREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-05-30
2016-03-07
MIECZYSŁAW HENRYK FEDORCZYK
PREZES ZARZĄDU
2016-03-07
2019-01-29
2002-03-21
2004-10-13
"POLWELD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-10-13
2011-01-24
"WELD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-01-24
2012-05-30
"WELD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2002-03-21
2012-05-30
PSZCZYŃSKA, 1, WYRY, 43-175, WYRY, POLSKA
2012-05-30
2016-03-07
KATOWICKA, 28, ŚWIĘTOCHŁOWICE, 41-600, ŚWIĘTOCHŁOWICE, POLSKA
TW4060017055781
2023-03-03
2023-04-11
337.21 PLN
TW4060017055781
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW4060017055782
2023-03-03
2023-04-11
127.29 PLN
TW4060017055782
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie