KRS 0000099767
NIP9291688482
REGON97795585700000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DAKA RYSZARD ROGOWSKI, ZENON SURMIAK SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DAKA RYSZARD ROGOWSKI, ZENON SURMIAK
Data rejestracji 14 mar 2002 (23 lata temu) 14 mar 2002
Data usunięcia 07 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres LOTNIKÓW, 10A, ZIELONA GÓRA, 65-001, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#422 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #1101Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI #4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHMAŁGORZATA SURMIAK
Beneficjent
RYSZARD MICHAŁ ROGOWSKI
Beneficjent
RYSZARD MICHAŁ ROGOWSKI
reprezentant
RYSZARD ROGOWSKI
Wspólnik
2002-03-14
2024-08-07
JOANNA ROGOWSKA
Wspólnik
2002-03-14
2011-07-18
ZENON SURMIAK
Wspólnik
2011-07-18
2011-09-19
MAŁGORZATA SURMIAK
Wspólnik
2011-09-19
2024-08-07
ZENON SURMIAK
Prokurent
2011-09-19
2024-08-07
PROKURA SAMOISTNA
MAŁGORZATA SURMIAK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
RYSZARD MICHAŁ ROGOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ OBAJ WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA DZIAŁANIA JEDNEGO ZE WSPÓLNIKÓW.
RYSZARD ROGOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2002-03-14
2024-08-07
ZENON SURMIAK
Członek Organu Reprezentacji
2011-07-18
2011-09-19
MAŁGORZATA SURMIAK
Członek Organu Reprezentacji
2011-09-19
2024-08-07
JOANNA ROGOWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2002-03-14
2011-07-18
2002-03-14
2011-07-18
"PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INŻYNIERYJNE EKO RYSZARD ROGOWSKI - SPÓŁKA JAWNA"
2002-03-14
2009-06-15
DZIAŁKOWA, 19, ZIELONA GÓRA, 65-767, ZIELONA GÓRA, POLSKA
2009-06-15
2011-07-18
LOTNIKÓW, 10a, ZIELONA GÓRA, 65-001, ZIELONA GÓRA, POLSKA
2011-07-18
2011-09-19
ZIELONY LAS, 6, ZIELONA GÓRA, 65-253, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie