KRS 0000098899
NIP9512040183
REGON01750238100000
NazwaKOXKA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKOXKA POLAND
Data rejestracji 14 mar 2002 (23 lata temu) 14 mar 2002
Data usunięcia 23 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POCZTOWA, 1, STARE BABICE, 05-082, STARE BABICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1860000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #2825Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCHKOXKA TECHNOLOGIES S.L.
Wspólnik
2002-03-14
2017-01-23
1860 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.860.000,00 ZŁOTYCH
WOJCIECH CIOŁKOWSKI
Prokurent
2002-03-14
2013-02-20
SAMOISTNA
MONIKA ZOFIA SZCZYKOWSKA
Prokurent
2014-09-03
2017-01-23
PROKURA SAMOISTNA
MONIKA ZOFIA SZCZYKOWSKA
Likwidator
2015-11-25
2017-01-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
CARMELO OYAGA VALENCIA
PREZES ZARZĄDU
2002-03-14
2009-11-25
MIGUEL ANGEL MAIZA ECHAVARII
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-03-14
2009-11-25
MICHAEL JOHN LOUDIN
WICE PREZES ZARZĄDU
2002-03-14
2004-02-25
RICHARD FRANCIS PEDTKE
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-25
2009-11-25
WOJCIECH CIOŁKOWSKI
WICEPREZES
2009-11-25
2011-08-22
WOJCIECH CIOŁKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-22
2011-12-28
MONIKA ZOFIA SZCZYKOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-11-25
2011-03-10
BRADLEY DANIEL MARTIN
PREZES ZARZĄDU
2009-11-25
2010-02-18
PASCAL CAMPAIGNOLLE
PREZES ZARZĄDU
2010-02-18
2010-10-25
JORDI MARTINEZ GARCIA
PREZES ZARZĄDU
2011-08-22
2014-05-13
2002-03-14
2011-08-22
HUSSMANN KOXKA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-08-22
2015-11-25
KOXKA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-03-14
2009-11-25
FARBIARSKA, 69, WARSZAWA, 02-862, WARSZAWA, POLSKA
2009-11-25
2011-04-13
KOLEJOWA, 5/7, WARSZAWA, 01-217, WARSZAWA, POLSKA
2011-04-13
2013-08-26
RACŁAWICKA, 146, WARSZAWA, 02-117, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie