KRS 0000098630
NIP6920000390
REGON00059110700000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W LUBINIE Z SIEDZIBĄ W NIEMSTOWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W LUBINIE Z SIEDZIBĄ W NIEMSTOWIE
Data rejestracji 13 mar 2002 (23 lata temu) 13 mar 2002
Data usunięcia 25 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 86C, NIEMSTÓW, 59-323, MIŁORADZICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6920000390
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 wrz 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #812 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIJANINA STEFANKO
Likwidator
2019-08-30
2021-01-25
FRANCISZEK GRETKIEREWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-03-13
2021-01-25
JAN KAZIMIERÓW
Członek Organu Nadzoru
2002-03-13
2012-07-27
KRYSTYNA GOMÓŁKA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-13
2018-03-16
JÓZEFA BACHNIK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-13
2021-01-25
FRANCISZEK BARAN
Członek Organu Nadzoru
2002-03-13
2014-07-16
JAN BOBIK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-13
2002-09-10
TADEUSZ CZELEŃ
Członek Organu Nadzoru
2002-03-13
2002-09-10
JÓZEF GRAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-13
2002-09-10
JAN PIETRUSZKA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-13
2021-01-25
SYLWESTER SZEJNA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-13
2006-07-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiŁĄCZNA - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
JANINA STEFANKO
PREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
2002-03-13
2019-08-30
JANINA CEPIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI - GŁÓWNA KSIĘGOWA
2002-03-13
2019-08-30
2002-03-13
2007-07-20
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W LUBINIE Z SIEDZIBĄ W OSIEKU 12
2007-07-20
2010-06-30
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W LUBINIE Z SIEDZIBĄ W OSIEKU
2010-06-30
2020-09-03
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W LUBINIE Z SIEDZIBĄ W NIEMSTOWIE
2002-03-13
2007-01-23
12 A, OSIEK, 59-300, LUBIN, POLSKA
2007-01-23
2010-06-30
ŚW. KATARZYNY, 72, OSIEK, 59-300, LUBIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie