KRS 0000098603
NIP7291189298
REGON47112809200000
NazwaDA VINCI EXPERT STRZECHOWSKI VEL STRZESZEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaDA VINCI EXPERT STRZECHOWSKI VEL STRZESZEWSKI
Data rejestracji 13 mar 2002 (23 lata temu) 13 mar 2002
Data usunięcia 27 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres AL. T. KOŚCIUSZKI, 1, ŁÓDŹ, 90-418, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃWŁODZIMIERZ ZYGMUNT ZAWIEJA
Wspólnik
2002-03-13
2011-11-17
MAREK WOLNICKI
Wspólnik
2002-03-13
2012-07-24
KAROLINA ANNA PAMFIL
Wspólnik
2011-11-17
2014-01-02
TOMASZ MARCIN URBANIAK
Wspólnik
2011-11-17
2014-01-02
PIOTR MIROSŁAW STRZECHOWSKI VEL STRZESZEWSKI
Wspólnik
2014-01-02
2019-06-27
DANUTA ZAJERKOFF
Wspólnik
2014-01-02
2019-06-27
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW
KAROLINA ANNA PAMFIL
Członek Organu Reprezentacji
2011-11-17
2014-01-02
PIOTR MIROSŁAW STRZECHOWSKI VEL STRZESZEWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2014-01-02
2019-06-27
DANUTA ZAJERKOFF
Członek Organu Reprezentacji
2014-01-02
2019-06-27
WŁODZIMIERZ ZYGMUNT ZAWIEJA
Członek Organu Reprezentacji
2002-03-13
2011-11-17
MAREK WOLNICKI
Członek Organu Reprezentacji
2002-03-13
2012-07-24
TOMASZ MARCIN URBANIAK
Członek Organu Reprezentacji
2011-11-17
2014-01-02
2002-03-13
2012-09-28
"KANTOR WYMIANY WALUT ZAWIEJA-WOLNICKI" SPÓŁKA JAWNA
2012-09-28
2014-01-02
KANTOR WYMIANY WALUT PAMFIL URBANIAK SPÓŁKA JAWNA
2002-03-13
2014-01-02
RZGOWSKA, 3, ŁÓDŹ, 93- 002, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie