KRS 0000098379
NIP7130005689
REGON00035870100000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SPICZYNIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SPICZYNIE
Data rejestracji 09 maj 2002 (22 lata temu) 09 maj 2002
Data usunięcia 29 mar 2021 29 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 19, SPICZYN, 21-077, SPICZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7130005689
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIEWA WIESŁAWA CHOŁYK
Pełnomocnik
2007-07-03
2015-06-09
PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
RENATA TERESA DOBRZYŃSKA
Pełnomocnik
2007-07-03
2021-03-29
PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
BEATA STAŚCZAK
Pełnomocnik
2015-06-09
2021-03-29
PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
BOŻENA EWA MAZOWIECKA
Likwidator
2020-04-06
2021-03-29
JAN NOWICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-09
2021-03-29
KRYSTYNA BOŻENNA DOMONIK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-09
2005-06-23
HALINA GUZ
Członek Organu Nadzoru
2002-05-09
2009-06-04
BOŻENA MAZOWIECKA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-09
2006-09-28
BOLESŁAW WINCENTY KARPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-06-23
2021-03-29
KRYSTYNA BOŻENNA DOMONIK
Członek Organu Nadzoru
2007-07-03
2021-03-29
MARIA KRZYSIAK
Członek Organu Nadzoru
2007-07-03
2009-06-04
ANNA CHOŁYK
Członek Organu Nadzoru
2013-05-22
2017-07-17
EWA GRAŻYNA MIZIOŁEK
Członek Organu Nadzoru
2017-07-17
2021-03-29
MARIA KRZYSIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-09
2005-06-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY, KTÓRYM JEST PREZES, JEST ORGANEM WYKONAWCZYM KIERUJĄCYM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI I REPREZENTUJĄCYM JĄ NA ZEWNĄTRZ. OŚWIADCZENIE WOLI SPÓŁDZIELNI O ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM SKŁADAJĄ: PREZES I JEDEN Z PEŁNOMOCNIKÓW LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY. OŚWIADCZENIE SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE SKŁADAJĄ SWOJE PODPISY.
TADEUSZ CZEKALSKI
PREZES
2002-05-09
2006-09-28
BOŻENA EWA MAZOWIECKA
PREZES
2006-09-28
2020-04-06
2002-05-09
2020-04-06
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SPICZYNIE
2002-05-09
2006-09-28
SPICZYN, 21-077, SPICZYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie