KRS 0000098357
NIP7342838460
REGON49268858700000
NazwaRACHUNKOWOŚĆ I KONSULTING "ABAK" OLGA I MARIUSZ MAŚLANKA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaRACHUNKOWOŚĆ I KONSULTING "ABAK" OLGA I MARIUSZ MAŚLANKA
Data rejestracji 14 mar 2002 (23 lata temu) 14 mar 2002
Data usunięcia 21 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. RYNEK, 2, PIWNICZNA-ZDRÓJ, 33-350, PIWNICZNA-ZDRÓJ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7342838460
data rejestracji 29 gru 2000
status Czynny
59160014621848146950000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
63109018380000000133938176
SANPL 1 Oddział w Tarnowie
ul. Królowej Jadwigi 17 34-403 nowotarski POLSKA
87109018380000000149880082
SANPL 1 Oddział w Tarnowie
ul. Królowej Jadwigi 17 34-403 nowotarski POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWOLGA MARIA MAŚLANKA
Beneficjent
MARIUSZ KRZYSZTOF MAŚLANKA
zgłaszający - członek zarządu
MARIUSZ KRZYSZTOF MAŚLANKA
Beneficjent
OLGA MARIA MAŚLANKA
Wspólnik
2002-03-14
2022-01-21
MARIUSZ KRZYSZTOF MAŚLANKA
Wspólnik
2002-03-14
2022-01-21
OLGA MARIA MAŚLANKA
Beneficjent
akcjonariusz prostej spółki akcyjnej
brak
MARIUSZ KRZYSZTOF MAŚLANKA
Beneficjent
akcjonariusz prostej spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAZDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE PRZY CZYM DO REPREZENTACJI POWODUJĄCEJ ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH JEDNORAZOWO KWOTĘ 200000 ZŁ KONIECZNA JEST ŁĄCZNA REPREZENTACJA CONAJMNIEJ DWÓCH WSPÓLNIKÓW
MARIUSZ KRZYSZTOF MAŚLANKA
Członek Organu Reprezentacji
2002-03-14
2022-01-21
Członek Organu Reprezentacji
2020-06-01
2020-12-17
36577624900000
OLGA MARIA MAŚLANKA
Członek Organu Reprezentacji
2002-03-14
2022-01-21
2002-03-14
2019-09-13
BOLESŁAWA CHROBREGO, 11, PIWNICZNA ZDRÓJ, 33-350, PIWNICZNA ZDRÓJ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie