KRS 0000098250
REGON00061747900000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W LESZNIE
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W LESZNIE
Data rejestracji 14 mar 2002 (23 lata temu) 14 mar 2002
Data usunięcia 17 lip 2003 Invalid date
Forma prawnaPRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE
Adres NARUTOWICZA, 76, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#6021A TRANSPORT PASAŻERSKI MIEJSKI #6021B TRANSPORT PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY DROGOWY #6021C POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT ROZKŁADOWY #6022Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANAEDWARD MUSIELAK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-14
2003-05-05
WŁADYSŁAW CZERNIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-14
2003-05-05
MAREK FIEBIG
Członek Organu Nadzoru
2002-03-14
2003-05-05
LESZEK FRANCISZEK IWANICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-14
2003-05-05
BOLESŁAW LISOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-14
2003-05-05
JAN RATAJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-14
2003-05-05
WIESŁAW PIOTR WIDERA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-14
2003-05-05
JERZY DODOT
Członek Organu Nadzoru
2002-03-14
2003-05-05
ROMAN DUDZIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-14
2003-05-05
IRENEUSZ ZDZISŁAW OKONIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-14
2003-05-05
TOMASZ FABISZAK
DYREKTOR
2002-03-14
2003-05-05
2002-03-14
2002-03-27
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie