KRS 0000097932
NIP9542312143
REGON27668464500000
Nazwa"FAVEX POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFAVEX POLAND
Data rejestracji 20 mar 2002 (23 lata temu) 20 mar 2002
Data usunięcia 13 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDAŃSKA, 4, KATOWICE, 40-719, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9542312143
data rejestracji 15 gru 1999
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 paź 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANADALIBOR ZDARSKY
Wspólnik
2002-03-20
2010-04-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ.
FAVEX TRADE S.R.O.
Wspólnik
2007-11-13
2012-06-05
800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400.000,00 ZŁ
DALIBOR ZDARSKY
Wspólnik
2010-08-03
2012-06-05
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
FAVEX S.R.O.
Wspólnik
2012-06-05
2023-10-13
800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400.000,00 ZŁ
ROTEXSTEEL SERVICE CENTER SRL
Wspólnik
2012-06-05
2023-10-13
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
ADRIANNA ZIĘTEK
Likwidator
2017-10-27
2023-10-13
ADRIANNA ZIĘTEK
Prokurent
2012-06-05
2017-10-27
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ WE WSZELKICH SPRAWACH, ZARÓWNO MAJĄTKOWYCH JAK I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ZAWSZE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
DALIBOR ZDARSKY
PREZES ZARZĄDU
2002-03-20
2010-02-24
VLASTIMIL JORDÁN
V-CE PREZES
2007-11-13
2010-02-24
VLASTIMIL JORDÁN
PREZES ZARZĄDU
2010-02-24
2012-06-05
ADRIANNA ELŻBIETA ZIĘTEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-24
2010-10-07
RADEK CHOCHOLA
PREZES ZARZĄDU
2012-06-05
2017-10-27
2002-03-20
2007-11-13
"PRO-FERRODEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-11-13
2017-10-27
"FAVEX POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-03-20
2006-07-10
WITA STWOSZA, 7, KATOWICE, 40-954, KATOWICE, POLSKA
2006-07-10
2014-07-21
KOLEJOWA, 57, KATOWICE, 40-602, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie