KRS 0000097638
NIP5272361588
REGON01745044800000
NazwaN.I.P.M. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaN.I.P.M. POLAND
Data rejestracji 11 mar 2002 (23 lata temu) 11 mar 2002
Data usunięcia 04 kwi 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. WOJSKA POLSKIEGO, 11, WARSZAWA, 01-524, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #281 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #361 PRODUKCJA MEBLI #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6713 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7440 REKLAMA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #747 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAKURT IVERSEN
Likwidator
2010-09-14
2012-04-04
URI INBAR
Wspólnik
2002-03-11
2012-04-04
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30 000 ZŁOTYCH
MICHA NIZAN
Wspólnik
2002-03-11
2008-05-29
500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
OMRI INBAR
Wspólnik
2008-05-29
2012-04-04
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10 000 ZŁOTYCH
IDO INBAR
Wspólnik
2008-05-29
2012-04-04
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10 000 ZŁOTYCH
OMRI JOSEF INBAR
Prokurent
2005-08-11
2010-09-14
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
URI INBAR
PREZES ZARZĄDU
2002-03-11
2005-01-31
MICHA NIZAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-03-11
2005-01-31
OMRI JOSEF INBAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-02
2005-08-11
URI INBAR
PREZES ZARZĄDU
2005-08-11
2010-09-14
2002-03-11
2010-09-14
N.I.P.M. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-03-11
2003-05-07
WALICÓW, 11, WARSZAWA, 00-851, WARSZAWA, POLSKA
2003-05-07
2004-09-03
AL. JEROZOLIMSKIE, 65/79, WARSZAWA, 00-697, WARSZAWA, POLSKA
2004-09-03
2005-01-31
SMOLEŃSKIEGO, 2, WARSZAWA, 01-698, WARSZAWA, POLSKA
2005-01-31
2007-10-02
ŻELAZNA, 41, WARSZAWA, 00-836, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie