KRS 0000097635
REGON53062224000000
Nazwa"ZŁOMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZŁOMET
Data rejestracji 11 mar 2002 (23 lata temu) 11 mar 2002
Data usunięcia 07 wrz 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WSPOLNA, 7, OPOLE, 45-955, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25100,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMIWspólnik
2002-03-11
2004-09-07
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁ
53099083100000
JÓZEF JAN JABŁOŃSKI
Wspólnik
2002-03-11
2004-09-07
36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.600 ZŁ
BOGUSŁAWA CZYŻ
Likwidator
2003-10-17
2004-09-07
RUDOLF PIOTR DAMBON
Członek Organu Nadzoru
2002-03-11
2003-01-16
JANINA ŁACINA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-11
2004-09-07
MARIA BABIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-11
2003-01-16
MIROSŁAWA ELŻBIETA SZEWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-16
2004-09-07
ALINA ANNA STAWECKA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-16
2004-09-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
MIROSŁAW ADAM CHUDOWSKI
PREZES
2002-03-11
2003-10-17
2002-03-11
2003-10-17
"ZŁOMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie