KRS 0000097624
NIP9491581671
REGON15140121300000
Nazwa"MIK-STAL" WIĘCKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"MIK-STAL" WIĘCKOWSKI
Data rejestracji 21 mar 2002 (22 lata temu) 21 mar 2002
Data usunięcia 30 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres DŁUGA, 4, ŁOJKI, 42-290, BLACHOWNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9491581671
data rejestracji 01 sty 2003
status Czynny
16124012131111000023802207
PEKAO I Oddział w Częstochowie
ul. Mikołaja Kopernika 17/19 42-200 Częstochowa POLSKA
31124012131978001064177192
PEKAO I Oddział w Częstochowie
ul. Mikołaja Kopernika 17/19 42-200 Częstochowa POLSKA
82175012110000000038493817
BNP Oddział w Częstochowie ul. Jasnogórska 96
Plac Ignacego Daszyńskiego 9/10 42-202 Częstochowa POLSKA
95175012110000000035830448
BNP Oddział w Częstochowie ul. Jasnogórska 96
Plac Ignacego Daszyńskiego 9/10 42-202 Częstochowa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNETOMASZ SEBASTIAN WIĘCKOWSKI
Beneficjent
TOMASZ SEBASTIAN WIĘCKOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
BOŻENA WIĘCKOWSKA
Wspólnik
2002-03-21
2018-01-11
TOMASZ WIĘCKOWSKI
Wspólnik
2002-03-21
2018-10-30
MIECZYSŁAW JAN WIĘCKOWSKI
Wspólnik
2006-01-26
2018-01-11
ELŻBIETA ANNA WYPCHLAK
Wspólnik
2006-01-26
2013-12-04
Wspólnik
2018-01-11
2018-10-30
24318818800000
TOMASZ SEBASTIAN WIĘCKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2018-01-11
2018-10-30
24318818800000
BOŻENA WIĘCKOWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2002-03-21
2018-01-11
TOMASZ WIĘCKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2002-03-21
2018-10-30
MIECZYSŁAW JAN WIĘCKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2007-06-18
2018-01-11
ELŻBIETA ANNA WYPCHLAK
Członek Organu Reprezentacji
2007-06-18
2013-12-04
2002-03-21
2005-01-06
ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNY "MIK-STAL" BOŻENA I TOMASZ WIĘCKOWSCY SPÓŁKA JAWNA W CZĘSTOCHOWIE
2005-01-06
2018-01-11
"MIK-STAL" WIĘCKOWSCY SPÓŁKA JAWNA
2002-03-21
2003-04-18
MIRECKIEGO, 26A, CZĘSTOCHOWA, 42-207, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
2003-04-18
2005-01-06
KAZIMIERZA WIELKIEGO, 12, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Zakup specjalistycznych maszyn oraz oprogramowania w celu wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów oraz poprawy jakości zarządzania firmy Mik-Stal Więckowscy S. J.
853 005,00 zł
284 006,25 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie