KRS 0000097514
REGON09303039400000
Nazwa"INDEX-SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINDEX-SYSTEM
Data rejestracji 08 mar 2002 (23 lata temu) 08 mar 2002
Data usunięcia 19 sty 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDAŃSKA, 76, BYDGOSZCZ, 85-021, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6521Z LEASING FINANSOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJDARIUSZ MARCIN MACIEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-23
2007-01-19
ROMUALD KONSTANTY MEYER
Członek Organu Nadzoru
2002-03-08
2003-07-11
MAREK JÓZEF SOWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-08
2007-01-19
ANDRZEJ ROMAN MACIEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-08
2007-01-19
PIOTR JERZY RAFALSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-08
2007-01-19
AGNIESZKA RAJEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-23
2007-01-19
ANGELIKA TERESA RAFALSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-23
2007-01-19
ROMUALD KONSTANTY MEYER
Likwidator
2005-07-22
2007-01-19
JUSTYNA MARTA KOWALSKA
Likwidator
2005-07-22
2007-01-19
ROMUALD KONSTANTY MEYER
Wspólnik
2002-03-08
2007-01-19
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ
MAREK JÓZEF SOWIŃSKI
Wspólnik
2002-03-08
2007-01-19
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ
ANDRZEJ ROMAN MACIEJEWSKI
Wspólnik
2002-03-08
2007-01-19
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ
PIOTR JERZY RAFALSKI
Wspólnik
2002-03-08
2007-01-19
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH JEGO CZŁONKÓW.
SŁAWOMIR ADAM RUTKA
PREZES
2002-03-08
2003-03-28
ŻANETA OPAS
WICEPREZES
2002-03-08
2003-07-11
JUSTYNA MARTA KOWALSKA
PREZES ZARZĄDU
2003-03-28
2005-07-22
ROMUALD KONSTANTY MEYER
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-07-11
2005-07-22
2002-03-08
2005-07-22
"INDEX-SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-03-08
2003-03-28
GDAŃSKA, 76, BYDGOSZCZ, 85-022, BYDGOSZCZ, POLSKA
2003-03-28
2003-09-24
ZYGMUNTA AUGUSTA, 16, BYDGOSZCZ, 85-082, BYDGOSZCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie