KRS 0000097346
NIP7781358897
REGON63961682900000
NazwaEWE ZIELONA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEWE ZIELONA ENERGIA
Data rejestracji 25 mar 2002 (22 lata temu) 25 mar 2002
Data usunięcia 27 gru 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MAŁE GARBARY, 9, POZNAŃ, 61-756, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4400000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0910Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#06 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNEMAGDALENA ANNA GALOŃSKA
Prokurent
2009-02-24
2017-12-27
PROKURA ŁĄCZNA - Z INNYM PROKURENTEM
Wspólnik
2002-03-25
2017-12-27
8.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.400.000,00 ZŁ
63124429700000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM SPÓŁKI,KAŻDY Z PREZESÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
HANS IKEN
PREZES ZARZĄDU
2002-03-25
2006-08-25
BURGHARD MAX TESSMER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-25
2002-10-16
AUGUST UDO BLEY
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-25
2002-10-16
MARKUS RAPP
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-25
2007-06-18
MAGDALENA KACZMAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-18
2008-08-05
MAGDALENA ANNA GALOŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-05
2008-12-17
DARIUSZ BRZOZOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-12-17
2017-12-27
KAY BORCHELT
PREZES ZARZĄDU
2008-12-17
2009-10-14
DANIEL WASCHOW
PREZES ZARZĄDU
2016-09-01
2017-12-27
MARKUS RAPP
PREZES ZARZĄDU
2009-10-14
2016-09-01
2002-03-25
2008-12-17
"MEDIA ZACHÓD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-03-25
2003-04-08
WIELKA, 20, POZNAŃ, 61-775, POZNAŃ, POLSKA
2003-04-08
2008-09-17
NOWOWIEJSKIEGO, 53, POZNAŃ, 61-734, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie