KRS 0000097188
NIP9511673331
REGON01232233200000
NazwaGRANBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGRANBO
Data rejestracji 09 mar 2002 (23 lata temu) 09 mar 2002
Data usunięcia 03 mar 2020 03 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email LUKASZ.LEN@GRANBO.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (27)
#1586Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY #1822 PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5137Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5227B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5244Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5247Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #5530A RESTAURACJE #5540Z BARY #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6521Z LEASING FINANSOWY #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9231F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY #9231G ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9240Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #9302Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNEGRZEGORZ HERMANOWICZ
Wspólnik
2002-03-09
2012-05-09
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁ
BEATA BARBARA GREŃ
Wspólnik
2012-05-09
2020-03-03
2 (DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200 (DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
ŁUKASZ MARIUSZ LEN
Wspólnik
2012-05-09
2020-03-03
38 (TRZYDZIEŚCI OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.800,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE OSIEMSET ZŁOTYCH)
GRZEGORZ HERMANOWICZ
Prokurent
2002-03-09
2020-03-03
PROKURA SAMOISTNA
ANNA HERMANOWICZ
Likwidator
2011-09-15
2012-05-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH POWODUJĄCYCH POWSTANIE ZOBOWIĄZAŃ JEST UPOWAŻNIONY ŁUKASZ LEN.
BO-KYUNG KANG HERMANOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-03-09
2011-09-15
ŁUKASZ MARIUSZ LEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-05-09
2020-03-03
2002-03-09
2011-09-15
GRANBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-09-15
2012-05-09
GRANBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2002-03-09
2012-06-29
LIBELTA, 7, WROCŁAW, 51-682, WROCŁAW, POLSKA
2012-06-29
2018-04-25
PARKOWA, 25, WROCŁAW, 51-616, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie