KRS 0000097166
NIP5761454639
REGON53230690000000
NazwaFABRYKA MEBLI "ODRODZENIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFABRYKA MEBLI "ODRODZENIE"
Data rejestracji 06 mar 2002 (23 lata temu) 06 mar 2002
Data usunięcia 08 paź 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AKACJOWA, 4, OLESNO, 46-300, OLESNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 57000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#2010 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA #361 PRODUKCJA MEBLI #5115 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #5244 SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCHWspólnik
2002-03-06
2010-10-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
00045456300000
PAWEŁ JAGUŚ
Członek Organu Nadzoru
2003-05-12
2010-10-08
ANTONI LIGENDZA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-12
2010-10-08
DANUTA ZAMORSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-12
2010-10-08
STANISŁAW SOBCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-06
2003-05-12
ARTUR MANIURA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-06
2003-05-12
HENRYK IMIOLCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-06
2003-05-12
BOGDAN SYREK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-12
2010-10-08
ALEKSY KOLOCH
Członek Organu Nadzoru
2003-05-12
2010-10-08
ARTUR MANIURA
Likwidator
2009-08-03
2010-10-08
ZBIGNIEW MATYJA
Likwidator
2009-08-03
2010-10-08
HORST WODARA
Likwidator
2009-08-03
2010-10-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZBIGNIEW MATYJA
ZASTĘPCA PREZESA DS. MARKETINGU
2003-05-12
2009-08-03
BOGDAN SYREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-06
2003-05-12
FRANCISZEK MARCINISZYN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-06
2003-05-12
STANISŁAW SOBCZAK
PREZES ZARZĄDU
2003-05-12
2006-07-07
ARTUR KRZYSZTOF MANIURA
PREZES ZARZĄDU
2006-07-07
2009-08-03
ZBIGNIEW MATYJA
PREZES ZARZĄDU
2002-03-06
2003-05-12
HORST WODARA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-12
2009-08-03
ARTUR KRZYSZTOF MANIURA
ZASTĘPCA PREZESA DS. TECHNICZNO-PRODUKCYJNYCH
2003-05-12
2006-07-07
2002-03-06
2009-08-03
FABRYKA MEBLI "ODRODZENIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie