KRS 0000096998
NIP6482414162
REGON27760405100000
Nazwa"JARO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJARO
Data rejestracji 26 mar 2002 (22 lata temu) 26 mar 2002
Data usunięcia 08 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWSKA, 48, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #9271Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI, ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI I KONKURSAMI #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNAIGOR MAJER
Wspólnik
2002-03-26
2018-10-08
77 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 38.500,00;-ZŁ
JOZEF GERAT
Wspólnik
2002-03-26
2018-10-08
23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.500,00;-ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI LUB WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE - DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE
IGOR MAJER
PREZES ZARZĄDU
2002-03-26
2018-10-08
JOZEF GERAT
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-03-26
2018-10-08
2002-03-26
2004-06-29
MIKULCZYCKA, 72, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie