KRS 0000096699
NIP6972059260
REGON41111875200000
NazwaLESZCZYŃSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
Krótka nazwaLESZCZYŃSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
Data rejestracji 04 mar 2002 (23 lata temu) 04 mar 2002
Data usunięcia 07 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Adres GRUNWALDZKA, 1, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9312Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACHŁUKASZ HAJDUKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-03-04
2009-04-22
PRZEMYSŁAW PRAŁAT
Członek Organu Nadzoru
2002-03-04
2009-04-22
PIOTR GLEŃ
Członek Organu Nadzoru
2015-03-20
2015-11-17
TOMASZ GROBELSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-11-17
2017-02-07
KRZYSZTOF PITURA
Członek Organu Nadzoru
2015-11-17
2017-02-07
MARIKA ANNA KĘDZIORA
Członek Organu Nadzoru
2009-04-22
2015-03-20
SANDRA PRAŁAT
Członek Organu Nadzoru
2009-04-22
2015-03-20
EDWARD KOZDRA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-04
2017-02-07
ARKADIUSZ GŁOWACKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-04
2009-04-22
ŁUCJA GROBELSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-04
2009-04-22
RADOSŁAW GROBELSKI
Likwidator
2016-06-06
2017-02-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU LKKK, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
TOMASZ KUCHARSKI
PRZEWODNICZĄCY
2002-03-04
2009-04-22
JAROSŁAW MAKOWIAK
V-CE PREZES
2002-03-04
2009-04-22
RADOSŁAW GROBELSKI
SEKRETARZ
2002-03-04
2009-04-22
RADOSŁAW GROBELSKI
PREZES
2009-04-22
2016-06-06
SEBASTIAN FRYŚNY
SKARBNIK
2002-03-04
2009-04-22
PIOTR STOR
CZŁONEK
2002-03-04
2009-04-22
ARKADIUSZ GŁOWACKI
SEKRETARZ
2009-12-31
2016-06-06
ZDZISŁAW PRZESZŁO
WICEPREZES
2015-03-20
2015-11-17
AGNIESZKA BUKSIŃSKA
WICEPREZES
2015-11-17
2016-06-06
BOGUSŁAW LEON PANIĄCZYK
WICEPREZES
2009-04-22
2009-12-31
2002-03-04
2016-06-06
LESZCZYŃSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie