KRS 0000096541
NIP7542704043
REGON53222679000000
NazwaJTB GLOBAL TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaJTB GLOBAL TECHNOLOGY
Data rejestracji 04 mar 2002 (23 lata temu) 04 mar 2002
Data usunięcia 28 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŚWIĘTEGO JERZEGO, 1A, WROCŁAW, 50-518, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 376220,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7542704043
data rejestracji 04 gru 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 paź 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2012Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW #2014Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAADAM JANISZEK
Beneficjent
ADAM JANISZEK
reprezentant
MIROSŁAW LACH
Wspólnik
2002-03-04
2002-07-24
3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300 ZŁ
WIESŁAW HERNES
Wspólnik
2002-03-04
2013-06-05
132 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13200,00 ZŁ.
ŁUKASZ LESZEK SETNICKI
Wspólnik
2002-07-24
2013-06-05
128 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12800,00 ZŁ.
TOMASZ RAFAŁ WIERZBICKI
Wspólnik
2013-06-05
2014-04-25
260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.000,00 ZŁ
TOMASZ ANDRZEJ BARYŁA
Wspólnik
2014-04-25
2021-10-28
127 ( STO DWADZIEŚCIA SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 183.769 ( STO OSIEMDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) ZŁOTYCH
JERZY MARIAN BARYŁA
Wspólnik
2014-04-25
2021-10-28
133 ( STO TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 192.451 ( STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT JEDEN) ZŁOTYCH
JERZY MARIAN BARYŁA
Prokurent
2015-02-09
2021-10-28
SAMOISTNA - JEDNOOSOBOWA
ADAM JANISZEK
Powiernik
2018-02-23
2021-10-28
ADAM JANISZEK
Beneficjent
SYNDYK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO JEJ REPREZENTOWANIA, Z WYŁĄCZENIEM CZYNNOŚCI ZASTRZEŻONYCH DLA INNYCH ORGANÓW SPÓŁKI.
MIROSŁAW LACH
PREZES ZARZĄDU
2002-03-04
2002-07-24
ŁUKASZ LESZEK SETNICKI
WICEPREZES
2002-07-24
2013-07-05
WIESŁAW HERNES
PREZES ZARZĄDU
2002-07-24
2013-07-05
MAŁGORZATA ANNA KOWALCZYK
PREZES ZARZĄDU
2013-07-05
2014-04-25
TOMASZ ANDRZEJ BARYŁA
PREZES ZARZĄDU
2014-04-25
2021-10-28
2002-03-04
2013-06-05
FERROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-06-05
2014-04-25
TEAM-LEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-04-25
2018-02-23
JTB GLOBAL TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-03-04
2013-06-05
JANA KASPROWICZA, 3, OPOLE, 45-468, OPOLE, POLSKA
2013-06-05
2014-04-25
ALEJA PRZYJAŹNI, 2A, OPOLE, 45-358, OPOLE, POLSKA
2014-04-25
2015-07-30
OFIAR OŚWIĘCIMSKICH, 17, WROCŁAW, 50-069, WROCŁAW, POLSKA
2015-07-30
2017-07-31
UL. KRAKOWSKA, 119, WROCŁAW, 50-428, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie