KRS 0000096506
NIP6312334145
REGON27768723200000
NazwaHATOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHATOM
Data rejestracji 01 mar 2002 (23 lata temu) 01 mar 2002
Data usunięcia 15 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZWYCIĘSTWA, 28 A, KNURÓW, 44-193, KNURÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#5134B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5274Z NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7140Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #9000C USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWYJERZY MICHAŁ GIELA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-01
2019-06-15
ŁUCJAN MATEUSZ OSDARTY
Członek Organu Nadzoru
2002-03-01
2019-06-15
JOANNA MARIA SZYMURA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-01
2019-06-15
MARCIN SZYMURA
Wspólnik
2002-03-01
2019-06-15
63 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.500,00;-ZŁ
MARTA OSDARTY
Wspólnik
2002-03-01
2019-06-15
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.500,00;-ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MARCIN SZYMURA
PREZES
2002-03-01
2014-02-07
2002-03-01
2003-04-07
ROBOTNICZA, 2, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie