KRS 0000096371
REGON63128660500000
NazwaIDEA PRESS PUBLISHERS SPÓŁKA Z OGRANICOZNA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaIDEA PRESS PUBLISHERS SPÓŁKA Z OGRANICOZNA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 12 mar 2002 (23 lata temu) 12 mar 2002
Data usunięcia 13 cze 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIOSENNA, 30, POZNAŃ, 60-592, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#7440Z REKLAMA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #5261Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #72 INFORMATYKA #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAARENA DIRECT MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2002-03-12
2006-06-13
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH
639580706
EASTERN PRESS VERLAGS AG
Wspólnik
2002-03-12
2003-11-06
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH
GOHTA BETEILIGUNGS GMBH
Wspólnik
2003-11-06
2006-06-13
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁOTYCH
MAGDA GOLIK
Prokurent
2002-03-12
2003-11-06
SAMOISTNA
CEZARY HURKA
Prokurent
2003-11-06
2004-06-24
SAMOISTNA
ANDRZEJ KRZYSZTOF GOLIK
Likwidator
2004-06-24
2006-06-13
CEZARY HURKA
Likwidator
2004-06-24
2006-06-13
MANFRED BODNER
Członek Organu Nadzoru
2002-03-12
2006-06-13
WOLFGANG KRAINZ
Członek Organu Nadzoru
2002-03-12
2006-06-13
JOHANNES HERMANUS ARNOLDUS HUIJNK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-12
2006-06-13
LECH MICHALAK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-12
2006-06-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU RAZEM Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ KRZYSZTOF GOLIK
CZLONEK ZARZĄDU
2002-03-12
2004-06-24
2002-03-12
2004-06-24
IDEA PRESS PUBLISHERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-03-12
2003-11-06
ZAKRĘT, 1A, POZNAŃ, 60-351, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie