KRS 0000096051
REGON43001772000000
Nazwa"KOMERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKOMERS
Data rejestracji 28 lut 2002 (23 lata temu) 28 lut 2002
Data usunięcia 12 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JANA PAWŁA II, 72, ŁĘCZNA, 21-017, ŁĘCZNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#1754Z PRODUKCJA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2416Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH #2417Z PRODUKCJA KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO #2466Z PRODUKCJA TUSZÓW,FARB SZCZEGÓLNEGO ZASTOSOWANIA #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5111Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYJAN KAIM
Prokurent
2002-02-28
2019-02-12
SAMOISTNA
RYSZARD WALDEMAR MIAZGA
Wspólnik
2002-02-28
2019-02-12
9 UDZIAŁÓW = 15% KAPITAŁU 0,9 ZŁOTEGO.
JANUSZ DĄBSKI
Wspólnik
2002-02-28
2019-02-12
33 UDZIAŁY = 55% KAPITAŁU 3 ZŁOTE 30 GR.
JAN KAIM
Wspólnik
2002-02-28
2019-02-12
18 UDZIAŁÓW = 30% KAPITAŁU 1 ZŁOTY 80 GR.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKLADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA.
RYSZARD MIAZGA
PREZES ZARZĄDU
2002-02-28
2019-02-12
JANUSZ DĄBSKI
V-CE PREZES ZARZĄDU
2002-02-28
2019-02-12
2002-02-28
2019-02-12
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-28
2019-02-12
"KOMERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-28
2019-02-12
AL. JANA PAWŁA II, 72, ŁĘCZNA, 21-017, ŁĘCZNA, POLSKA
2002-02-28
2019-02-12
1754Z - PRODUKCJA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2002-02-28
2019-02-12
2416Z - PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH
2002-02-28
2019-02-12
2417Z - PRODUKCJA KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO
2002-02-28
2019-02-12
2466Z - PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2002-02-28
2019-02-12
3720Z - ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH
2002-02-28
2019-02-12
5112Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH
2002-02-28
2019-02-12
5111Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW
2002-02-28
2019-02-12
5151Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH
2002-02-28
2019-02-12
5152Z - SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
2002-02-28
2019-02-12
5156Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie