KRS 0000095890
REGON89110001300000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO - USŁUGOWE "GRANIT-STONE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO - USŁUGOWE "GRANIT-STONE"
Data rejestracji 06 mar 2002 (23 lata temu) 06 mar 2002
Data usunięcia 16 lut 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIENKIEWICZA, 4, PIŁAWA GÓRNA, 58-240, PIŁAWA GÓRNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 663500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#2670Z PRODUKCJA Z KAMIENIA NATURALNEGO /GRANIT,MARMUR/ #1411Z WYDOBYWANIE KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #4525 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6340 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁATADEUSZ WÓJCIK
Wspólnik
2002-03-06
2015-02-16
6370 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 318.500,00 ZŁ (TRZYSTA OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ANDRZEJ MAJEWSKI
Wspólnik
2002-03-06
2014-05-21
1.010 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.500 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
JACEK UCHMAN
Wspólnik
2014-05-21
2015-02-16
2010 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.500,00 ZŁ (STO TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
AGNIESZKA MAJEWSKA
Wspólnik
2014-05-21
2015-02-16
1180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 59000,00 ZL (PIEĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JERZY SOBCZYŃSKI
Wspólnik
2002-03-06
2015-02-16
1610 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.500,00 ZŁ (OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
JACEK UCHMAN
Członek Organu Nadzoru
2002-09-17
2004-11-17
ANDRZEJ MAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-17
2014-05-21
REMIGIUSZ OSZYWA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-17
2015-02-16
ROBERT KACZOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-17
2015-02-16
BOGUSŁAW LACH
Członek Organu Nadzoru
2004-11-17
2015-02-16
AGNIESZKA MAJEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-05-21
2015-02-16
TADEUSZ WÓJCIK
Likwidator
2014-05-21
2015-02-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIE UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES SAMODZIELNIE LUB POZOSTALI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
TADEUSZ WÓJCIK
PREZES ZARZĄDU
2004-11-17
2014-05-21
JERZY SOBCZYŃSKI
PREZES
2002-03-06
2004-11-17
BOGUSŁAW LACH
WICEPREZES
2002-03-06
2004-11-17
TADEUSZ WÓJCIK
WICEPREZES
2002-03-06
2004-11-17
JACEK UCHMAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-11-17
2010-03-05
2002-03-06
2014-05-21
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO - USŁUGOWE "GRANIT-STONE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie