KRS 0000095724
NIP8470000935
REGON79001755000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MIDA" MIZERA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MIDA" MIZERA
Data rejestracji 28 lut 2002 (23 lata temu) 28 lut 2002
Data usunięcia 21 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. OKRZEI, 12, GOŁDAP, 19-500, GOŁDAP, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8470000935
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 sty 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #1722Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETKRZYSZTOF BOLESŁAW MIZERA
Wspólnik
2002-02-28
2020-01-21
STANISŁAW DAWIDOWICZ
Wspólnik
2002-02-28
2008-01-16
EMILIA WILCZYŃSKA
Wspólnik
2007-10-30
2014-03-13
ALICJA MIZERA
Wspólnik
2014-03-13
2020-01-21
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY. SPOSÓB REPREZENTACJI JEST NASTĘPUJĄCY: A) KRZYSZTOF MIZERA - REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE; B) ALICJA MIZERA - REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z INNYM WSPÓLNIKIEM, NATOMIAST SAMODZIELNIE WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU ŚMIERCI WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI DO CZASU WYBORU REPREZENTANTA SPADKOBIERCÓW.
KRZYSZTOF BOLESŁAW MIZERA
Członek Organu Reprezentacji
2002-02-28
2020-01-21
STANISŁAW DAWIDOWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2002-02-28
2008-01-16
EMILIA WILCZYŃSKA
Członek Organu Reprezentacji
2007-10-30
2014-03-13
ALICJA MIZERA
Członek Organu Reprezentacji
2014-03-13
2020-01-21
2002-02-28
2008-01-16
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MIDA" SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF MIZERA, STANISŁAW DAWIDOWICZ
2002-02-28
2018-10-31
OKRZEI, 12, GOŁDAP, 19-500, GOŁDAP, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie