KRS 0000095430
REGON47029725000000
NazwaFIRMA "TĘGI" TOMASZ TĘGI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaFIRMA "TĘGI" TOMASZ TĘGI I SPÓŁKA
Data rejestracji 11 mar 2002 (23 lata temu) 11 mar 2002
Data usunięcia 23 cze 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres SIENKIEWICZA, 4, ŁÓDŹ, 90-113, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (28)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #5241Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7440Z REKLAMA #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #1725Z PRODUKCJA TKANIN POZOSTAŁYCH #1730Z WYKOŃCZANIE MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH #1760Z PRODUKCJA DZIANIN #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANETOMASZ MICHAŁ TĘGI
Wspólnik
2002-03-11
2006-06-23
RENATA IRENA TĘGI WAWDEJUK
Wspólnik
2002-03-11
2006-06-23
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY JEDNOOSOBOWO DO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI. ŻADEN ZE WSPÓLNIKÓW NIE MOŻE JEDNAK DOKONAĆ W IMIENIU SPÓŁKI TAKIEJ CZYNNOŚCI, KTÓREJ PODJĘCIU SPRZECIWIŁ SIĘ INNY WSPÓLNIK.
TOMASZ MICHAŁ TĘGI
Członek Organu Reprezentacji
2002-03-11
2006-06-23
RENATA IRENA TĘGI WAWDEJUK
Członek Organu Reprezentacji
2002-03-11
2006-06-23
2002-03-11
2006-02-23
FIRMA "TĘGI" TOMASZ TĘGI SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie