KRS 0000094747
NIP6792521395
REGON35154698000000
NazwaREMTOR A.FEIL, Ł.FEIL SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaREMTOR A.FEIL, Ł.FEIL
Data rejestracji 25 lut 2002 (23 lata temu) 25 lut 2002
Data usunięcia 27 sie 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres WYSŁOUCHÓW, 20, KRAKÓW, 30-611, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#4523A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #4521F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4521B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #3520B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY, KONSERWACJI, REMONTÓW LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU KOLEJOWEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7440Z REKLAMA #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGOZDZISŁAW SKUBIEDA
Wspólnik
2002-02-25
2007-01-31
ANDRZEJ FEIL
Wspólnik
2002-02-25
2013-08-27
WIESŁAW MICHNIK
Wspólnik
2002-02-25
2005-04-27
ŁUKASZ PIOTR FEIL
Wspólnik
2007-01-31
2013-08-27
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacji1.W SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU ORAZ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DO 10.000,00ZŁ KAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. 2.W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000,00ZŁ SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ŁĄCZNIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW.
WIESŁAW MICHNIK
Członek Organu Reprezentacji
2002-02-25
2005-04-27
ZDZISŁAW SKUBIEDA
Członek Organu Reprezentacji
2002-02-25
2007-01-31
ŁUKASZ PIOTR FEIL
Członek Organu Reprezentacji
2007-01-31
2013-08-27
ANDRZEJ FEIL
Członek Organu Reprezentacji
2002-02-25
2013-08-27
2002-02-25
2005-04-27
REMTOR Z.SKUBIEDA, A.FEIL, W.MICHNIK SPÓŁKA JAWNA
2005-04-27
2007-01-31
REMTOR Z.SKUBIEDA, A.FEIL SPÓŁKA JAWNA
2002-02-25
2005-04-27
ŁAZY, 3, KRAKÓW, 30-855, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie