KRS 0000094734
NIP1130036899
REGON01006826600000
Nazwa"ZIARNEX 93 - HANNA TRAWIŃSKA I SPÓŁKA" SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaZIARNEX 93 - HANNA TRAWIŃSKA I SPÓŁKA
Data rejestracji 18 mar 2002 (23 lata temu) 18 mar 2002
Data usunięcia 17 gru 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres SASKA, 64, WARSZAWA, 03-914, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 1130036899
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
04124062921111001060450796
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
07124062921111001060450839
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
19124062921111001060450914
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
53102011560000700200086850
PKO Oddział 14 w Warszawie
ul. Leona Kruczkowskiego 6 00-412 Warszawa POLSKA
78124062921111001060450725
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
82124062921978001060450565
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
86124062921111001060450969
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4721Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHEWA TRAWIŃSKA-WILK
reprezentant
ANDŻELIKA ANNA BIELAWSKA
Beneficjent
EWA TRAWIŃSKA-WILK
Beneficjent
HANNA ZOFIA TRAWIŃSKA
Wspólnik
2002-03-18
2015-12-17
TADEUSZ LEON TRAWIŃSKI
Wspólnik
2002-03-18
2012-03-29
ANDŻELIKA ANNA BIELAWSKA
Wspólnik
2002-03-18
2015-12-17
EWA TRAWIŃSKA WILK
Wspólnik
2002-03-18
2015-12-17
ANDŻELIKA ANNA BIELAWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
EWA TRAWIŃSKA-WILK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWSZYSCY WSPÓLNICY SĄ UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. WSPÓLNIKAMI W SPÓŁCE SĄ: HANNA TRAWIŃSKA, ANDŻELIKA BIELAWSKA, EWA TRAWIŃSKA-WILK ORAZ SPÓŁKA ZIARNEX SP. Z O.O. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ZIARNEX SP. Z O.O. UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. CZŁONKAMI ZARZĄDU SPÓŁKI ZIARNEX SP. Z O.O.: EWA TRAWIŃSKA-WILK - PREZES ZARZĄDU ORAZ ANDŻELIKA ANNA BIELAWSKA - CZŁONEK ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2015-10-21
2015-12-17
36115203200000
ANDŻELIKA ANNA BIELAWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2002-03-18
2015-12-17
EWA TRAWIŃSKA WILK
Członek Organu Reprezentacji
2002-03-18
2015-12-17
HANNA ZOFIA TRAWIŃSKA
Członek Organu Reprezentacji
2002-03-18
2015-12-17
TADEUSZ LEON TRAWIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2002-03-18
2012-03-29
2002-03-18
2004-08-24
"ZIARNEX 93 - HANNA TRAWIŃSKA, TADEUSZ TRAWIŃSKI, ANDŻELIKA TRAWIŃSKA, EWA TRAWIŃSKA - WILK SPÓŁKA JAWNA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie