KRS 0000094625
NIP8220002790
REGON00042299400000
Nazwa"CHEMA" SPÓŁDZIELNIA PRACY W OLESINIE
Krótka nazwa"CHEMA" PRACY W OLESINIE
Data rejestracji 28 lut 2002 (23 lata temu) 28 lut 2002
Data usunięcia 29 kwi 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres PAŁACOWA, 41, 42, 53, OLESIN, 05-311, DĘBE WIELKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#205 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4690 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #381 ZBIERANIE ODPADÓW #900 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ WYWÓZ ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNEGRAŻYNA GRZELAK
Pełnomocnik
2008-10-29
2014-04-29
PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI
ELŻBIETA EWA ZĄBERG
Pełnomocnik
2008-10-29
2014-04-29
PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI
EWA KOWALCZYK
Pełnomocnik
2012-06-26
2014-04-29
PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI.
STANISŁAW JAWORSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-28
2002-06-25
EWA KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-28
2002-06-25
GRAŻYNA GRZELAK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-28
2008-08-22
BARBARA SIPORSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-28
2002-06-25
URSZULA MARIA KULMA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-28
2002-06-25
KRYSTYNA KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-28
2002-06-25
ARTUR KUSZPIT
Członek Organu Nadzoru
2002-02-28
2002-06-25
JACEK SIPORSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-28
2002-06-25
ELŻBIETA FRELAK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-28
2002-06-25
JAN LESZEK POWAŁKA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-28
2004-08-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE PREZES ZARZĄDU I ZASTĘPCA PREZESA ALBO CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU.
JERZY STANISŁAW ŻBIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-02-28
2014-04-29
WOJCIECH FRANCISZEK RYCIELSKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2002-02-28
2008-10-29
2002-02-28
2005-02-18
83, OLESIN, 05-311, DĘBE WIELKIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie