KRS 0000094556
NIP7272565211
REGON47306033000000
NazwaFINANS-AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFINANS-AUDYT
Data rejestracji 25 lut 2002 (23 lata temu) 25 lut 2002
Data usunięcia 29 lut 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KUBUSIA PUCHATKA, 8, ŁÓDŹ, 94- 119, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #7412 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANESTANISŁAWA ŁUKASIEWICZ
Wspólnik
2002-02-25
2008-02-29
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH
MARIA MILCARZ
Wspólnik
2002-02-25
2002-09-10
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ
JULIUSZ JERZY DĄBROWICZ
Wspólnik
2002-02-25
2002-09-10
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ
TADEUSZ ZALC
Wspólnik
2002-02-25
2002-09-10
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ
ALICJA EWA SACHARZ
Wspólnik
2002-09-10
2008-02-29
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
BEATA MARIA KONOPACKA
Wspólnik
2002-09-10
2008-02-29
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
BEATA MARIA KONOPACKA
Prokurent
2002-09-10
2007-06-25
SAMOISTNA
ALICJA EWA SACHARZ
Prokurent
2002-09-10
2007-09-13
SAMOISTNA
STANISŁAWA ŁUKASIEWICZ
Likwidator
2007-06-25
2007-09-13
ALICJA EWA SACHARZ
Likwidator
2007-09-13
2008-02-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
STANISŁAWA ŁUKASIEWICZ
PREZES
2002-02-25
2007-06-25
MARIA MILCARZ
V-CE PREZES
2002-02-25
2002-09-10
JULIUSZ JERZY DĄBROWICZ
V-CE PREZES
2002-02-25
2002-09-10
TADEUSZ ZALC
V-CE PREZES
2002-02-25
2002-09-10
2002-02-25
2002-09-10
"BIEGLI REWIDENCI DŁMIZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-09-10
2007-06-25
FINANS-AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-06-25
2007-10-12
FINANS-AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie