KRS 0000094395
NIP6511536035
REGON00356092300000
Nazwa"PHARMACON" KAŹMIERCZAK SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"PHARMACON" KAŹMIERCZAK
Data rejestracji 22 lut 2002 (23 lata temu) 22 lut 2002
Data usunięcia 21 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres OSIEDLE KS.WŁADYSŁAWA, 27, ŻORY, 44-240, ŻORY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6511536035
data rejestracji 01 cze 1998
status Czynny
08105016761000002206892040
INGBSK Placówka bankowa w Żorach ul. Aleja Jana Pawła II
ul. Aleja Jana Pawła II 41 44-240 Żory POLSKA
31105013441000009080022198
INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30
ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHSZYMON KAŹMIERCZAK
Beneficjent
MARIETA KAŹMIERCZAK
reprezentant
SZYMON KAŹMIERCZAK
reprezentant
MARIETA KAŹMIERCZAK
Beneficjent
URSZULA MARIA KAŹMIERCZAK
Wspólnik
2002-02-22
2008-01-24
SZYMON JERZY KAŹMIERCZAK
Wspólnik
2002-02-22
2018-05-21
MARIETA JOLANTA KAŹMIERCZAK
Wspólnik
2008-01-24
2018-05-21
Wspólnik
2017-06-13
2018-05-21
36640282900000
SZYMON KAŹMIERCZAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MARIETA KAŹMIERCZAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY WSPÓLNIK
URSZULA MARIA KAŹMIERCZAK
Członek Organu Reprezentacji
2002-02-22
2008-01-24
SZYMON JERZY KAŹMIERCZAK
Członek Organu Reprezentacji
2002-02-22
2018-05-21
MARIETA JOLANTA KAŹMIERCZAK
Członek Organu Reprezentacji
2008-01-24
2018-05-21
Członek Organu Reprezentacji
2017-06-13
2018-05-21
36640282900000
2002-02-22
2008-01-24
"PHARMACON" URSZULA I SZYMON KAŹMIERCZAK SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie