KRS 0000094249
NIP8951754375
REGON93268936500000
Nazwa"PRESTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRESTA
Data rejestracji 26 lut 2002 (23 lata temu) 26 lut 2002
Data usunięcia 27 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KILIŃSKIEGO, 1, DZIERŻONIÓW, 58-200, DZIERŻONIÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 480000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #45 BUDOWNICTWO #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #34 PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRZYCZEP I NACZEP #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCHJERZY PRZEWOŹNY
Beneficjent
EWA MAŁGORZATA STOLARSKA
reprezentant
EWA MAŁGORZATA STOLARSKA
Beneficjent
KRZYSZTOF MUSIAŁ
Wspólnik
2002-02-26
2004-09-24
80 (OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000 ZŁ. (OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY)
MAGDALENA ALEKSANDRA ZIĘTARSKA
Wspólnik
2002-02-26
2004-09-24
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ. (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY)
JERZY PRZEWOŹNY
Wspólnik
2004-11-17
2021-01-27
280 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 280.000 ZŁ (DWIEŚCIE OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
EWA MAŁGORZATA STOLARSKA
Wspólnik
2004-09-24
2021-01-27
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JERZY PRZEWOŹNY
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
EWA MAŁGORZATA STOLARSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU UMOCOWANY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
KRZYSZTOF MUSIAŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-26
2004-09-24
JERZY PRZEWOŹNY
PREZES ZARZĄDU
2004-09-24
2008-02-06
ARKADIUSZ STOLARSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-02-06
2021-01-27
MAGDALENA ALEKSANDRA ZIĘTARSKA
CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES
2002-02-26
2004-09-24
2002-02-26
2002-03-08
MYDLANA, 1, WROCŁAW, 51-502, WROCŁAW, POLSKA
2002-03-08
2004-09-24
SKWEROWA, 3, WROCŁAW, 53-303, WROCŁAW, POLSKA
2004-09-24
2007-08-29
PODWALNA, 1, DZIERŻONIÓW, 58-200, DZIERŻONIÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie