KRS 0000094112
NIP7352468214
REGON49277060400000
NazwaEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEMA
Data rejestracji 25 lut 2002 (23 lata temu) 25 lut 2002
Data usunięcia 12 mar 2021 12 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ORKANA, 27, RABKA ZDRÓJ, 34-700, RABKA ZDRÓJ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7352468214
data rejestracji 06 cze 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4731Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI, AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5229Z MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORTMATEUSZ ŁOPATA
Beneficjent
ANDRZEJ ŁOPATA
reprezentant
JANUSZ KOWALEWSKI
Wspólnik
2002-02-25
2003-07-30
100 UDZIAŁÓW PO 500 PLN KAŻDY
MATEUSZ ŁOPATA
Wspólnik
2003-07-30
2021-03-12
90 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ, ŁĄCZNIE 45 000 ZŁ
MARIAN MIKULSKI
Wspólnik
2003-07-30
2021-03-12
10 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ, ŁĄCZNIE 5 000 ZŁ
ANDRZEJ ŁOPATA
Likwidator
2020-01-08
2021-03-12
MATEUSZ ŁOPATA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z DWÓCH DO PIĘCIU OSÓB. DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI TAK MAJĄTKOWYCH JAK I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO PROKURENT.
URSZULA ZAJĄC
PREZES ZARZĄDU
2002-02-25
2002-07-16
ROBERT FIC
PREZES ZARZĄDU
2002-07-16
2002-07-23
ROBERT FIC
WICE PREZES ZARZĄDU
2002-07-23
2017-07-24
MATEUSZ ŁOPATA
PREZES ZARZĄDU
2002-07-23
2005-03-10
ANDRZEJ ŁOPATA
PREZES ZARZĄDU
2005-03-10
2020-01-08
2002-02-25
2020-01-08
EMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie