KRS 0000094016
NIP7120152549
REGON43050405800000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO "VIVA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO "VIVA"
Data rejestracji 21 lut 2002 (23 lata temu) 21 lut 2002
Data usunięcia 25 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MARIANA LANGIEWICZA, 19, LUBLIN, 20-032, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7120152549
data rejestracji 01 sty 2022
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 13 maj 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAEDMUND SOŁTYSIAK
Beneficjent
ŁUKASZ SOŁTYSIAK
reprezentant
EDMUND SOŁTYSIAK
Wspólnik
2002-02-21
2020-09-29
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.000,00 ZŁ
HALINA ZOFIA SOŁTYSIAK
Wspólnik
2002-02-21
2013-06-03
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ.
ŁUKASZ SZCZEPAN SOŁTYSIAK
Wspólnik
2020-09-29
2024-04-25
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 49 000,00 ZŁ
EDMUND SOŁTYSIAK
Likwidator
2020-04-20
2020-09-24
KRYSTYNA JANCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-21
2020-07-27
ANDRZEJ ALEKSANDER ZYGO
Członek Organu Nadzoru
2002-02-21
2013-06-03
KAZIMIERZ MAREK SZCZYPIOR
Członek Organu Nadzoru
2002-02-21
2016-10-11
BEATA MIKULSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-06-03
2020-07-27
JACEK KRAKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2016-10-11
2017-04-18
URSZULA TERESA KUCZYŃSKA JAKIMIAK
Członek Organu Nadzoru
2017-04-18
2020-07-27
ZYGMUNT TAMBOR
Członek Organu Nadzoru
2020-09-29
2024-04-25
IRYNA TKACHENKO
Członek Organu Nadzoru
2020-09-29
2024-04-25
VIKTOR TKACHENKO
Członek Organu Nadzoru
2020-09-29
2024-04-25
EDMUND SOŁTYSIAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa do dywidendy
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE, BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ŁUKASZ SZCZEPAN SOŁTYSIAK
PREZES ZARZĄDU
2020-09-24
2024-04-25
MARYNA SOLTYSIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-09-24
2024-04-25
EDMUND SOŁTYSIAK
PREZES ZARZĄDU
2002-02-21
2020-04-20
HALINA ZOFIA SOŁTYSIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-02-21
2012-09-26
ŁUKASZ SZCZEPAN SOŁTYSIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-09-26
2020-04-20
2002-02-21
2020-04-20
PRZEDSIĘBIORSTWO "VIVA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020-04-20
2020-09-24
PRZEDSIĘBIORSTWO "VIVA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2002-02-21
2023-12-07
SZAFIROWA, 2, LUBLIN, 20-573, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie