KRS 0000093858
NIP6452417552
REGON27330779300000
NazwaNESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNESTOR
Data rejestracji 21 lut 2002 (23 lata temu) 21 lut 2002
Data usunięcia 03 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres IŁAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4331Z TYNKOWANIE #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4779Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #9529Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYPOSAŻENIA KEMPINGOWEGO #1413Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJGERTRUDA STRZELCZYK
Wspólnik
2002-02-21
2007-10-17
36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00;-ZŁ
AGNIESZKA JUSTYNA WOJTACHA
Wspólnik
2002-02-21
2007-10-17
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00;-ZŁ
JERZY JÓZEF SOJKA
Wspólnik
2007-10-17
2012-12-31
8 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 10000,00 ZŁ.
JANN VOLKER
Wspólnik
2007-10-17
2018-01-03
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
LUCYNA DANUTA KORNEK
Wspólnik
2007-10-17
2012-12-31
24 UDZIAŁY O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 30000,00 ZŁ.
ŁUKASZ KOŃPA
Wspólnik
2012-12-31
2018-01-03
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - SAMODZIELNIE.
GERTRUDA STRZELCZYK
PREZES ZARZĄDU
2002-02-21
2007-10-17
JERZY JÓZEF SOJKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-17
2012-12-31
JANN VOLKER
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-17
2012-12-31
JANN VOLKER
PREZES ZARZĄDU
2012-12-31
2018-01-03
ŁUKASZ KOŃPA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2012-12-31
2018-01-03
2002-02-21
2007-10-17
PRZEDSIĘBIORSTWO "POLTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-10-17
2012-12-31
FERROPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-21
2006-09-20
OŚWIĘCIMSKA, 2, TARNOWSKIE GÓRY, 42-600, TARNOWSKIE GÓRY, POLSKA
2006-09-20
2007-10-17
GEN. W.SIKORSKIEGO, 10, TARNOWSKIE GÓRY, 42-605, TARNOWSKIE GÓRY, POLSKA
2007-10-17
2012-12-31
BATALIONÓW CHŁOPSKICH, 2, TARNOWSKIE GÓRY, 42-680, TARNOWSKIE GÓRY, POLSKA
2012-12-31
2016-05-11
LUBAWSKA, 3, IŁAWA, 14-200, IŁAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie