KRS 0000093726
NazwaFUNDACJA "ZIEMIA GRÓJECKA-RÓWNE SZANSE"
Krótka nazwaZIEMIA GRÓJECKA-RÓWNE SZANSE
Data rejestracji 25 lut 2002 (23 lata temu) 25 lut 2002
Data usunięcia 30 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres PIŁSUDSKIEGO, 59, GRÓJEC, 05-600, GRÓJEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCHMARIAN SEWERYN
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2022-05-30
WŁADYSŁAW WOJCIECH PIĄTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2022-05-30
WOJCIECH ALEKSANDER KŁOSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2022-05-30
JÓZEF RYSZARD PRZYŁUSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2022-05-30
WIESŁAW WACŁAW CZARNECKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2022-05-30
WITOLD PIEKARNIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2022-05-30
STANISŁAW EUGENIUSZ SKOCZYLAS
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2022-05-30
GRZEGORZ FILIPIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2022-05-30
JERZY KAŹMIERCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2022-05-30
TOMASZ JAN NOWAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2022-05-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiW ZAKRESIE ZWYKŁEGO ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU FUNDACJI JEDNOOSOBOWO. W ZAKRESIE SPRAW PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI.
JERZY ANDRZEJ WÓJCIK
PREZES ZARZĄDU
2002-02-25
2022-05-30
ANDRZEJ CZESŁAW MUSIELAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-02-25
2022-05-30
WALDEMAR BULIKOWSKI
SKARBNIK
2002-02-25
2022-05-30
2002-02-25
2022-05-30
FUNDACJA
2002-02-25
2022-05-30
FUNDACJA "ZIEMIA GRÓJECKA-RÓWNE SZANSE"
2002-02-25
2022-05-30
PIŁSUDSKIEGO, 59, GRÓJEC, 05-600, GRÓJEC, POLSKA
2002-02-25
2022-05-30
2213Z - WYDAWANIE MIESIĘCZNIKA O ZASIĘGU LOKALNYM
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie