KRS 0000093464
NIP7630006284
REGON00046619300000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM Z SIEDZIBĄ W HUCIE SZKLANEJ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM Z SIEDZIBĄ W HUCIE SZKLANEJ
Data rejestracji 25 lut 2002 (23 lata temu) 25 lut 2002
Data usunięcia 08 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 81, HUTA SZKLANA, 64-761, KRZYŻ WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓWLONGIN PSUJA
Likwidator
2017-10-10
2018-02-08
REDESŁAW BISKUP
Członek Organu Nadzoru
2005-09-21
2018-02-08
JAROSŁAW SIKORA
Członek Organu Nadzoru
2005-09-21
2018-02-08
JÓZEF ŚWINOGA
Członek Organu Nadzoru
2005-09-21
2018-02-08
ANTONI WOJNO
Członek Organu Nadzoru
2005-09-21
2010-07-21
ANDRZEJ BEDNARUK
Członek Organu Nadzoru
2005-09-21
2017-04-28
WŁODZIMIERZ ARTUR SITZ
Członek Organu Nadzoru
2006-07-27
2018-02-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK). W SPÓŁDZIELNIACH O ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM, OŚWIADCZENIA WOLI MOGĄ SKŁADAĆ RÓWNIEŻ DWAJ PEŁNOMOCNICY.
TERESA ZDZISŁAWA PŁAWIŃSKA
PREZES
2002-02-25
2017-10-10
KAZIMIERZ BIELACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-25
2017-10-10
KAROL KUBIŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-25
2017-10-10
2002-02-25
2017-10-10
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM Z SIEDZIBĄ W HUCIE SZKLANEJ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie