KRS 0000093394
NIP8971534174
REGON93112262700000
Nazwa"GLAZBUD" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaGLAZBUD
Data rejestracji 05 mar 2002 (23 lata temu) 05 mar 2002
Data usunięcia 08 paź 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres DRZEWNA, 4, WROCŁAW, 53-656, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2100000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #285 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OGÓLNĄ INŻYNIERIĄ MECHANICZNĄ #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #632 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #55 HOTELE I RESTAURACJE #633 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #744 REKLAMA #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #6521 LEASING #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6523 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKANDRZEJ WŁADYSŁAW DIAKUN
Członek Organu Nadzoru
2002-03-05
2003-02-26
MIECZYSŁAW JÓZEF PIOTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-05
2003-02-26
HENRYK BOLESŁAW WIECZORKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-26
2003-07-23
WOJCIECH OSIPACZ
Członek Organu Nadzoru
2003-02-26
2008-10-08
KRZYSZTOF WIECZORKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-05
2003-02-26
EWA JOWITA ARDELLI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-05
2008-10-08
MAREK ROMAN CICHOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-05
2008-10-08
HENRYK FEDECZKO
Powiernik
2004-09-01
2008-10-08
ELŻBIETA JÓZEFA GAŁA
Prokurent
2003-08-12
2007-09-18
PROKURA ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI ŁĄCZNIE;DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT
MARIA HASIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-05
2003-07-23
HENRYK BOLESŁAW WIECZORKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-03-05
2003-02-26
WIKTOR WIECZORKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-03-05
2003-02-26
WIKTOR WIECZORKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-02-26
2003-07-23
STANISŁAWA KARŁOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-02-26
2003-07-23
HENRYK BOLESŁAW WIECZORKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-07-23
2008-10-08
2002-03-05
2008-10-08
SPÓŁKA AKCYJNA
2002-03-05
2008-10-08
"GLAZBUD" SPÓŁKA AKCYJNA
2002-03-05
2008-10-08
DRZEWNA, 4, WROCŁAW, 53-656, WROCŁAW, POLSKA
2002-03-05
2008-10-08
27 - PRODUKCJA METALI
2002-03-05
2008-10-08
285 - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
2002-03-05
2008-10-08
45 - BUDOWNICTWO
2002-03-05
2008-10-08
51 - HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI
2002-03-05
2008-10-08
52 - HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
2002-03-05
2008-10-08
6024 - TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY
2002-03-05
2008-10-08
631 - PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
2002-03-05
2008-10-08
632 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
2002-03-05
2008-10-08
55 - HOTELE I RESTAURACJE
2002-03-05
2008-10-08
633 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie