KRS 0000093283
NIP8512758537
REGON81242172400000
Nazwa"CENTRUM HANDLOWE WILCZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCENTRUM HANDLOWE WILCZA
Data rejestracji 21 lut 2002 (23 lata temu) 21 lut 2002
Data usunięcia 13 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA, 4, SZCZECIN, 71-670, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8512758537
data rejestracji 02 sty 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 sie 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #462 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #469 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHWALDEMAR WITOLD CIECHANOWSKI
Wspólnik
2002-02-21
2021-03-19
30 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH
MAREK ANDRZEJ ZIELIŃSKI
Wspólnik
2002-02-21
2021-03-19
24 UDZIAŁY W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000,00 ZŁOTYCH
GRZEGORZ RYSZARD ŁUBIAN
Wspólnik
2021-03-19
2023-01-13
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.500,00 ZŁ
BOGUMIŁA ZDASIEWICZ PUCHACZ
Wspólnik
2021-03-19
2023-01-13
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.500,00 ZŁ
CZESŁAW MICHAŁ SICIAREK
Wspólnik
2021-03-19
2023-01-13
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.500,00 ZŁ
ANDRZEJ ROGACZEWSKI
Wspólnik
2021-03-19
2023-01-13
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.500,00 ZŁ
STANISŁAW ZENON WOŁCZ
Wspólnik
2021-03-19
2023-01-13
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.500,00 ZŁ
ROBERT ARTUR KOPKA
Likwidator
2021-04-09
2023-01-13
DANUTA BRYKCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-15
2010-09-17
WITOLD STĘPIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2003-07-15
2010-09-17
DARIUSZ PIOTR GRABOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-15
2010-09-17
CEZARY RAMSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-15
2010-09-17
ANETA MARIA LEŃCZUK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-15
2005-08-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
WALDEMAR WITOLD CIECHANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-02-21
2016-08-16
MAREK ANDRZEJ ZIELIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-21
2020-02-14
ROBERT ARTUR KOPKA
PREZES ZARZĄDU
2020-02-14
2021-04-09
WITOLD STĘPIEŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-02-14
2021-04-09
2002-02-21
2021-04-09
"CENTRUM HANDLOWE WILCZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-21
2004-04-19
WYSPIAŃSKIEGO, 13, SZCZECIN, 70-497, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie